Ymddiriedolwyr COOPERS CHARITY CIO

Rhif yr elusen: 1155094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Leigh Anthony JOHNSON Cadeirydd 10 September 2017
Dim ar gofnod
Jason Paul Essenhigh Ymddiriedolwr 12 May 2025
Dim ar gofnod
Camilla Szymanowska Ymddiriedolwr 12 May 2025
THE NATIONAL BENEVOLENT SOCIETY OF WATCH AND CLOCK MAKERS
Derbyniwyd: Ar amser
Christopher Philip Breiner Ymddiriedolwr 12 May 2025
Dim ar gofnod
Piers Llewelyn Jones Ymddiriedolwr 12 July 2022
Dim ar gofnod
Julian Day Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Helena Cooke Ymddiriedolwr 14 July 2020
Dim ar gofnod
JOHN FAHY Ymddiriedolwr 16 June 2015
Dim ar gofnod