ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE ESSEX LIMITED
Rhif yr elusen: 1153582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanston Ramsay | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Neil Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Claire Elzabeth Morin | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Alexander Mark Tarala | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||
Jean Wells | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Graham Clark | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|||||
Tonia Parsons | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|||||
Mary Teresa Stenson | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Stuart Robert Freel | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
Riccardo Mark Tazzini | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Paula Whittle | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.