Hanes ariannol SHEFFIELD CITIZENS ADVICE AND LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 1153277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.11m | £4.95m | £4.86m | £4.79m | £4.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.98m | £4.67m | £4.79m | £4.57m | £4.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £927.46k | £1.26m | £1.06m | £1.05m | £1.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.02m | £1.10m | £943.54k | £964.15k | £1.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.83k | £29.45k | £31.68k | £7.11k | £19.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.08m | £4.88m | £4.78m | £4.47m | £4.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £886 | £3.67k | £3.12k | £1.96k | £1.72k | |
|
Incwm - Arall | £12.06k | £40.07k | £42.57k | £310.33k | £6.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.98m | £4.67m | £4.79m | £4.57m | £4.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.48k | £5.00k | £6.64k | £7.77k | £6.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.