DEBENHAM LIBRARY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purpose of Debenham Library Foundation is to ensure the provision of a public library service in Debenham and the surrounding area of Suffolk, through the provision of a suitable space. It also work to provide additional community services and events in the library.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 23 Hydref 2013: CIO registration
- DLF (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Katherine Harling-Challis | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||||
Howard Clive Simpson | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||||||
MAUREEN JOHN | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|||||||||
RICHARD WILLIAM BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|||||||||
ANTONY JOHN HUTT | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68k | £300 | £0 | £2.97k | £126 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65k | £369 | £740 | £1.69k | £527 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £300 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 31 Mawrth 2025 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 31 Mawrth 2025 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 04 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 23 Oct 2013
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCTION OF THE GENERAL PUBLIC IN DEBENHAM, SUFFOLK, AND THE SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A LENDING LIBRARY. (2) TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF DEBENHAM, SUFFOLK, AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPTIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE FOR RESIDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Debenham Library Foundation
School Corner
Debenham
STOWMARKET
Suffolk
IP14 6PL
- Ffôn:
- 01728861940
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window