ALFORD CORN EXCHANGE COMMUNITY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To benefit the residents of Alford by bringing together the residents, voluntary and other organisations in an effort to provide social welfare and leisure to improve the life of the residents. To secure the building as a community centre at the historic Alford Corn Exchange and to maintain and manage the building for activities promoted by the charity in furtherance of the above objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Ivan O'Farrell | Cadeirydd | 24 April 2015 |
|
|
||||
Denver Robert Husband | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Michael Vickers | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
June Elizabeth Husband | Ymddiriedolwr | 16 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Iaquaniello | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|||||
Neil Calvert | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
John Hynes | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
JANICE MCHAMILTON | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
HARRY DEWICK-EISELE | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|
||||
ANDREW PATRICK TAYLOR | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.49k | £117.30k | £63.66k | £55.54k | £76.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.05k | £144.95k | £50.42k | £56.19k | £80.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 08 Dec 2013
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF ALFORD AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AT THE HISTORIC ALFORD CORN EXCHANGE AND TO MAINTAIN AND MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE PRESERVATION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE BUILDING FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Alford Corn Exchange Comm. Group
The Corn Exchange
9 Market Place
ALFORD
Lincolnshire
LN13 9EB
- Ffôn:
- 01507462517
- E-bost:
- info@alfordcornexchange.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window