TRINITY (METHODIST/UNITED REFORMED) CHURCH, GOLDERS GREEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(a) celebration of public worship; (b) teaching the Christian faith; (c) mission and evangelism; (d) pastoral work including visiting the sick and the bereaved; (e) provision of facilities with a Christian ethos for the local community including (but not restricted to) the elderly, the young and other groups with special needs; (f) support of other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnet
- Brent
- Camden
- Haringey
Llywodraethu
- 03 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edna Grace Kofi-Opata Kofi Apata | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||||||||||
Mary Brown | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||||||||||
Theodora Matey | Ymddiriedolwr | 22 August 2021 |
|
|
||||||||||||
Rev Martin Wellings | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||||||
Charlotte Chanda Silwizya BA MCSI | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|||||||||||||
HELEN TANEDO | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||||||||||
ELAINE BROWN | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||||||||||
ERIC BROWN | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||||||||||
MONINA QUIN | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||||||||||
Dr BITRUS JUGUL DANBOYI DOCTOR | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
|
||||||||||||
ENCARNACION MANALILI | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
|
||||||||||||
IVAN BONNETT | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
|
||||||||||||
GEORGINA SAKA-SIRIBOE BARRISTER | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
|
||||||||||||
MINNY GILLES | Ymddiriedolwr | 30 December 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.34k | £62.52k | £54.24k | £85.95k | £101.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.75k | £82.05k | £60.11k | £80.73k | £75.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/07/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE CHARITY IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN THE AREA OF BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND PRACTICES OF THE PARTICIPATING CHURCHES. IN ACHIEVING ITS PURPOSE, THE CHARITY WILL ENGAGE IN A RANGE OF ACTIVITIES, EITHER ON ITS OWN OR WITH OTHERS, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO): A) THE CELEBRATION OF PUBLIC WORSHIP; B) THE TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH; C) MISSION AND EVANGELISM; D) PASTORAL WORK, INCLUDING VISITING THE SICK AND THE BEREAVED; E) THE PROVISION OF FACILITIES WITH A CHRISTIAN ETHOS FOR THE LOCAL COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT RESTRICTED TO) THE ELDERLY, THE YOUNG AND OTHER GROUPS WITH SPECIAL NEEDS; AND F) THE SUPPORT OF OTHER CHARITIES IN THE UK AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
90 HODFORD ROAD
GOLDERS GREEN
LONDON
NW11 8EG
- Ffôn:
- 02084580892
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window