Hanes ariannol HUNSLET RUGBY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1154621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.85k | £16.25k | £28.39k | £40.51k | £49.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.54k | £34.99k | £25.29k | £26.38k | £47.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £947 | £16.45k | N/A | £6.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.