RUGBY THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of a repertory theatre in Rugby and the furtherance of education on the history, art and practice of drama.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Northampton
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 211108 THE RUGBY THEATRE SOCIETY
- 28 Hydref 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Kay | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Mark Rumsey | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Philip John Kettle | Ymddiriedolwr | 03 May 2020 |
|
|
||||
Matthew Joseph Peter Craddock | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|
||||
DAVID FREDERICK RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|||||
Paul Anthony Leonard | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|
||||
RICHARD PLAYER GRAIN | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Mark Anthony Paul Tolchard | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
|
||||
Debbie Hibberd | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
|
||||
EMMA LOUISE BRIGHT | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £278.00k | £51.29k | £20.64k | £193.32k | £314.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £287.75k | £99.31k | £78.71k | £178.44k | £268.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.21k | £14.36k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 JAN 2013
Gwrthrychau elusennol
THE FOUNDATION AND MAINTENANCE OF A REPERTORY THEATRE IN RUGBY AND/OR SUCH OTHE PLACE OR PLACES IN ENGLAND AND WITH OR WITHOUT SUCH ANCILLARY SCHOOLS OF INSTRUCTION FOR THE ADVANCEMENT OF THE KNOWLEDGE OF THE HISTORY, ART AND PRACTICE OF THE DRAMA BY MEANS OF PERFORMANCES OF PLAYS, LECTURES AND SUCH OTHER METHODS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RUGBY THEATRE
CENTRAL HALL
HENRY STREET
RUGBY
CV21 2QA
- Ffôn:
- 01788541234
- E-bost:
- secretary1@rugbytheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window