RAINBOW MIGRATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our vision is a world where there is equality, dignity, respect and safety for all people in the expression of their sexual orientation or gender identity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£833,348
Roddion a chymynroddion | £168.15k | |
Weithgareddau elusennol | £658.44k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.50k | |
Buddsoddiadau | £5.27k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£674,975
Codi arian | £72.64k | |
Weithgareddau elusennol | £602.34k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £72.64k | |
Gwariant elusennol | £602.34k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £158.37k |
Pobl

14 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101400 UK LESBIAN AND GAY IMMIGRATION GROUP
- 13 Awst 2014: CIO registration
- UKLGIG (Enw gwaith)
- RAINBOW MIGRATION. (Enw blaenorol)
- UK LESBIAN AND GAY IMMIGRATION GROUP (Enw blaenorol)
- UK LESBIAN AND GAY IMMIGRATION GROUP. (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Scott Addison | Cadeirydd | 29 September 2018 |
|
|
||||
Tanishtha Sen Gupta | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Hadeel Omara | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Alexander Lyons | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Ilaria Michelis | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Hussein Hosham Said | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Charles George Bishop | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Emma-Jane Finch | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
MICHAEL PATRICK WILLIAM Egan | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.14k | £489.04k | £466.62k | £489.29k | £833.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.07k | £298.85k | £396.24k | £562.44k | £674.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £168.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £658.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.27k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £602.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £72.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.45k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £510.61k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED ON AMENDED ON 07 NOV 2018 AMENDED ON 26 NOV 2019 AMENDED ON 31 OCT 2019 AMENDED ON 06 OCT 2020 AMENDED ON 25 MAY 2021 as amended on 09 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT: - HUMAN RIGHTS AS SET OUT IN THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES AND ITS PROTOCOLS, THE EUROPEAN UNION TREATIES AND DIRECTIVES APPLICABLE TO THE UK AND AS APPLICABLE, THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION OF LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS*, QUEER AND INTERSEX (LGBTQI+) PEOPLE WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE RIGHT TO ASYLUM, TO FREEDOM OF MOVEMENT AND RESIDENCE AND THE RIGHT NOT TO BE SUBJECT TO TORTURE OR CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT, AND RESPECT FOR FAMILY AND PRIVATE LIFE; AND - EQUALITY AND DIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM AND INTERNATIONALLY AS SET OUT IN THE EQUALITY ACT 2010 AND SIMILAR INSTRUMENTS AND THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES AND ITS PROTOCOLS, THE EUROPEAN UNION TREATIES AND DIRECTIVES APPLICABLE TO THE UK AND AS APPLICABLE, THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION AND IN PARTICULAR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEXUAL OR GENDER IDENTITY, IN PARTICULAR DIGNITY, RESPECT AND SAFETY FOR LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANS*, QUEER AND INTERSEX PLUS (LGBTQI+) WHO HAVE IMMIGRATION ISSUES RELATED TO THEIR SEXUAL OR GENDER IDENTITY BY: (1) THE PROVISION OF SPECIALIST LEGAL ADVICE AND ASSISTANCE IN THE FIELD OF IMMIGRATION AND ASYLUM LAW TO PEOPLE WHO ARE UNABLE TO OBTAIN SUCH LEGAL ADVICE, ASSISTANCE AND REPRESENTATION AS A RESULT OF THEIR LACK OF RESOURCES; (2) THE RELIEF OF NEED AMONGST LGBTQI+ ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES BY THE PROVISION OF NON LEGAL SUPPORT; (3) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH IN IMMIGRATION LAW AND POLICY AND PUBLISHING THE SAME TO THE PUBLIC; (4) RAISING AWARENESS OF ANY ASPECTS OF DISCRIMINATION IN SOCIETY RELATING TO IMMIGRATION ISSUES FOR LGBTQI+ PEOPLE BY PUBLICATIONS, LECTURES, MEDIA, PUBLIC ADVOCACY AND OTHER MEANS OF COMMUNICATION; (5) CONDUCTING OR COMMISSIONING RESEARCH ON HUMAN RIGHTS, EQUALITY AND DIVERSITY RELATING TO IMMIGRATION ISSUES FOR LGBTQI+ PEOPLE AND PUBLISHING THE RESULTS OF THE SAME TO THE PUBLIC; (6) ADVANCING EDUCATION IN HUMAN RIGHTS, EQUALITY AND DIVERSITY RELATING TO IMMIGRATION ISSUES FOR LGBTQI+ PEOPLE WHETHER BY TEACHING OR PRODUCING MATERIALS; (7) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF HUMAN RIGHTS, EQUALITY AND DIVERSITY RELATING TO IMMIGRATION ISSUES FOR LGBTQI+ PEOPLE BY THE USE OF PUBLICATIONS, CODES OF PRACTICE, THE MEDIA AND PUBLIC ADVOCACY; (8) ADVOCATING FOR THE RIGHTS OF LGBTQI+ PEOPLE OUTSIDE THE UK; (9) ADVANCING LAW AND POLICY RELATING TO HUMAN RIGHTS AND EQUALITY IN LGBTQI+ ASYLUM AND IMMIGRATION, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY INCLUDING COMMENTING ON PROPOSED LEGISLATION.”?
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rainbow Migration
17 Oval Way
London
SE11 5RR
- Ffôn:
- 0203 752 5801
- E-bost:
- hello@rainbowmigration.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window