INDUS HEALTH NETWORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FUNDRAISING AND APPEALS TO THE GENERAL PUBLIC FOR FUNDS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Pakistan
Llywodraethu
- 14 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1194571 INDUS HEALTH NETWORK UK
- 29 Tachwedd 2013: Cofrestrwyd
- 14 Hydref 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- THE INDUS HOSPITAL CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £823.83k | £1.47m | £1.24m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £630.96k | £1.06m | £1.30m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £823.83k | £1.47m | £1.24m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £552.85k | £952.44k | £1.14m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £78.11k | £103.49k | £155.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.57k | £25.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £860.21k | £1.05m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Chwefror 2021 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18/11/2013 AS AMENDED BY DEED DATED 04 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN KARACHI AND ITS SURROUNDING AREAS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER, BY PROVIDING AID, ASSISTING IN SETTING UP HOSPITALS, CLINICS AND VACCINATION CENTRES AND MEDICAL CENTRES AND BY SUCH OTHER MEANS AS DEEMED SUITABLE, FOR SUCH PERSONS, BODIES AND ORGANISATIONS.
Maes buddion
KARCHI AND ITS SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window