OUT OF THE BLUE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes centred on support of other military charities and personnel whether on active service or otherwise.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1081009 THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
- 17 Gorffennaf 2014: CIO registration
- 08 Rhagfyr 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2017 | 01/09/2018 | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.79k | £13.73k | £4.80k | £2.66k | £2.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.64k | £16.52k | £3.69k | £4.02k | £2.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 17 Medi 2020 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | 17 Medi 2020 | 78 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT SUCH REGISTERED CHARITIES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE SUPPORTING MILITARY PERSONNEL AND THEIR FAMILIES, AND/OR INDIVIDUALS IN NEED OF SUPPORT (WHETHER SERVING OR FORMER MILITARY PERSONNEL OR THEIR FAMILIES OR DEPENDANTS) IN SUCH PROPORTIONS AND IN SUCH MANNER AND SUBJECT TO SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window