Hanes ariannol JANE AUSTEN'S HOUSE MUSEUM
Rhif yr elusen: 1156458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.75k | £752.01k | £481.06k | £1.22m | £603.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £499.91k | £433.13k | £522.02k | £725.21k | £453.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.98k | £80.98k | £34.79k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £681.29k | N/A | £624.48k | £147.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £265.16k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £61.93k | N/A | £303.14k | £410.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.84k | N/A | £966 | £15.58k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £4.95k | N/A | £23.39k | £29.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £429.90k | N/A | £547.98k | £437.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £3.23k | N/A | £8.53k | £15.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.91k | N/A | £7.10k | £7.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £168.70k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.