Ymddiriedolwyr CONINGSBY COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 504135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHERYL SIMMONS Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
SALLY WILLIAMSON Ymddiriedolwr 21 February 2025
Dim ar gofnod
LOUISE BARNES Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
MARILYN HAWKINS Ymddiriedolwr 20 February 2024
Dim ar gofnod
SHARON MARIE BEAMISH Ymddiriedolwr 13 February 2024
THE RICHARD AND ANGELA MAXWELL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RUSSELL IVOR GREEN Ymddiriedolwr 21 February 2023
CONINGSBY AND TATTERSHALL AGE CONCERN LUNCHEON CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
Ann Wilkes Ymddiriedolwr 10 January 2022
TATTERSHALL VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
WALTER FREDERICK LIMB Ymddiriedolwr 18 August 2020
Dim ar gofnod
Penelope Ann Bowen Ymddiriedolwr 17 January 2019
Dim ar gofnod
Nigel Glyn Olive Ymddiriedolwr 15 January 2019
STANLEY BARKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOSEPH BANKES
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT LAWRENCE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF GEORGE METHAM (WISBECH)
Derbyniwyd: Ar amser
John Robert Hanson Ymddiriedolwr 21 January 2016
Dim ar gofnod
Ruth Mary Sharples Ymddiriedolwr 20 January 2012
GRAVEL ALLOTMENTS
Derbyniwyd: Ar amser
HELPING HANDS CONINGSBY
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Ellis Johnson Ymddiriedolwr 15 January 2012
ROBERT LAWRENCE
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOSEPH BANKES
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF GEORGE METHAM (WISBECH)
Derbyniwyd: Ar amser
MAURICE HAWKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRENDA MARY BALCOMB Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod