Ymddiriedolwyr BRIDGNORTH COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1154617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
KEITH HENRY GEORGE BOWLEY Cadeirydd 26 September 2013
THE TORCHBEARERS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
REVIVAL FIRES
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRIDGNORTH DRY BAR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CATALYST YOUTH TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev suzan williams Ymddiriedolwr 08 April 2025
THE ST MARY'S BRIDGNORTH RESTORATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST. LEONARD'S, WEAVER AND BLUECOAT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr George Patrick d'Aubyn Hirsch Ymddiriedolwr 15 February 2023
Dim ar gofnod
DONOVAN GIBBONS Ymddiriedolwr 13 January 2016
Dim ar gofnod
ROBERT ANDREWS Ymddiriedolwr 28 January 2014
Dim ar gofnod