THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, LITTLE MISSENDEN,

Rhif yr elusen: 1154645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Christian worship

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £209,794
Cyfanswm gwariant: £103,704

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Buckingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Tachwedd 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JOHN THE BAPTIST LITTLE MISSENDEN (Enw gwaith)
  • ST JOHN THE BAPTIST LITTLE MISSENDEN (Enw blaenorol)
  • ST JOHN THE BAPTIST PCC, LITTLE MISSENDEN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
THE REVD JOHN VERRENT SIMPSON Cadeirydd 22 October 2013
UNITED PENSION CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Rhys Jones Ymddiriedolwr 01 January 2023
Dim ar gofnod
Dr CATHERINE DEIDRE ELPHINSTONE Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
HELEN MAY TOLMIE-THOMSON Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
Gloria Valerie Haynes Ymddiriedolwr 19 May 2015
Dim ar gofnod
GARY BEYNON Ymddiriedolwr 22 October 2013
THE NUCLEAR INDUSTRY BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Marian Elaine Dickinson Ymddiriedolwr 22 October 2013
UNITED PENSION CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN MATTHEW LAMB Ymddiriedolwr 22 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £123.45k £112.87k £107.56k £93.87k £209.79k
Cyfanswm gwariant £132.88k £95.62k £103.38k £97.51k £103.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 13 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 14 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 20 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 20 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hill House
Frith Hill
GREAT MISSENDEN
Buckinghamshire
HP16 9QE
Ffôn:
01494868645