ST JOHN'S COMMON ROOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the interests and welfare of Students at St John's College during their course of study and representing, supporting and advising students. Being the recognised channel between Students and St John's College and any external bodies. Providing social, cultural, sporting and recreational activities and forums for discussions and debate for the personal development of its students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Durham
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
- ST JOHN'S COLLEGE JCR (Enw gwaith)
- JOHN'S COMMON ROOM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Matthew Gomulak | Ymddiriedolwr | 13 December 2024 |
|
|||||
Martin John Hodgetts | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Jonathan Savine | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Emily Grace Martin | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Oliver William John Davis | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Edwin John Jermyn-Francis | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|||||
Katherine Amy Hickson | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Susannah Ruth Curtis | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.08k | £52.56k | £91.79k | £172.14k | £120.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £130.78k | £43.58k | £80.90k | £196.52k | £122.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 10 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2024
(Mae'r cyfrifon |
10 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 FEB 2013 AS AMENDED ON 07 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE JCRS CHARITABLE OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT ST JOHNS COLLEGE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: - PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT ST JOHNS COLLEGE DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS; - BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND ST JOHNS COLLEGE AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES; AND - PROVIDING SOCIAL, CULTURAL, SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FORUMS FOR DISCUSSIONS AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. JOHNS COLLEGE
3 SOUTH BAILEY
DURHAM
DH1 3RJ
- Ffôn:
- 07557355665
- E-bost:
- sjcr@durham.ac.uk
- Gwefan:
-
stjohnscommonroom.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window