HASLEMERE HALL

Rhif yr elusen: 1155881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity commenced trading on 1st January 2016 after taking over the running of the Haslemere Hall for the benefit of the people of Haslemere and surrounding areas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £269,245
Cyfanswm gwariant: £286,253

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Chwefror 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Paul McMillan Dear Cadeirydd 14 May 2024
THE HASLEMERE PENNY HA'PENNY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WAVERLEY ENSEMBLE (CIO)
Derbyniwyd: Ar amser
Lucy Rosina Moir Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
William John Reid Gardner Ymddiriedolwr 13 September 2022
Dim ar gofnod
Lorraine Anne Collins Ymddiriedolwr 04 October 2018
Dim ar gofnod
Lian Barrow Ymddiriedolwr 04 October 2018
Dim ar gofnod
Adrian Peter Stent Ymddiriedolwr 01 October 2016
HASLEMERE FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL MICHAEL THOMPSON Ymddiriedolwr 29 March 2016
Dim ar gofnod
STEPHEN JAMES BENNETT Ymddiriedolwr 29 March 2016
Dim ar gofnod
NICHOLAS WESTCOTT-WHITE Ymddiriedolwr 29 March 2016
Dim ar gofnod
Dr Kim Seymour Ymddiriedolwr 29 March 2016
Dim ar gofnod
GUY DAVENPORT Ymddiriedolwr 02 October 2013
Dim ar gofnod
HAMISH DONALDSON MBE DL Ymddiriedolwr 02 October 2013
THE HASLEMERE PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
THE HASLEMERE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE PARISH OF HASLEMERE
Derbyniwyd: Ar amser
HASLEMERE FESTIVAL
Derbyniwyd: Ar amser
SURREY CHURCHES PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HASLEMERE PLAYERS
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER HILL Ymddiriedolwr 02 October 2013
HASLEMERE MORNING WOMENS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
THE HASLEMERE HALL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £440.01k £190.80k £252.63k £266.27k £269.25k
Cyfanswm gwariant £451.06k £239.80k £218.05k £282.40k £286.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Rhagfyr 2024 53 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Rhagfyr 2024 53 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 10 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 10 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HASLEMERE HALL
BRIDGE ROAD
HASLEMERE
GU27 2AS
Ffôn:
01428 661793