NORTH EAST LEARNING PROVIDER NETWORK LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education and training in Northumberland, Tyne, Wear and County Durham bringing together learning providers to promote and provide collaboration in support of vocational, work-based & work-related learning provision in the area of benefit; the sharing of good practice; and the working with key partners & stakeholders to promote and improve this provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- De Tyneside
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Durham
- Gateshead
- Gogledd Tyneside
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
- CDLPN (Enw gwaith)
- COUNTY DURHAM LEARNING PROVIDER NETWORK LIMITED (Enw blaenorol)
- COUNTY DURHAM LEARNING PROVIDER NETWORK LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Reay | Cadeirydd | 14 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Thomas Cumiskey | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Karen Routledge | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Emma Barrett-Peel | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Denise Wilson | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.92k | £11.89k | £11.59k | £12.70k | £21.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.52k | £21.43k | £19.16k | £17.79k | £20.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Hydref 2024 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 05 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 SEP 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16/06/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/10/2014
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN COUNTY DURHAM BY: * BRINGING TOGETHER WORK BASED LEARNING PROVIDERS TO PROMOTE AND PROVIDE COLLABORATION IN SUPPORT OF WORK BASED TRAINING IN THE AREA OF BENEFIT; * DEVELOPING QUALITY IN WORK BASED AND WORK RELATED LEARNING PROVISION THROUGH THE DEVELOPMENT OF CONSISTENT APPROACHES AND THE SHARING OF GOOD PRACTICE IN THE DELIVERY OF TRAINING; AND * WORKING WITH KEY PARTNERS AND STAKEHOLDERS TO PROMOTE AND IMPROVE WORK BASED LEARNING PROVISION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NELP c/o Springboard Sunderland
The Alec Dickson Centre
Rivergreen Industry Centre
Pallion
Sunderland
SR4 6AD
- Ffôn:
- 07751 340818
- E-bost:
- admin@nelp.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window