THE APPLES & PEARS FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Apples & Pears Foundation is a charity enabling inner city families to access new opportunities and experiences through weekend school trips with their children and volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1010192 HALF MOON YOUNG PEOPLE'S THEATRE LIMITED
- 26 Awst 2014: Cofrestrwyd
- 15 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- THE YOUTHLINK NETWORK (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.77k | £24.70k | £21.34k | £60.11k | £12.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.55k | £14.86k | £19.37k | £45.25k | £27.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 23 Rhagfyr 2019 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | 23 Rhagfyr 2019 | 206 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 31 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/04/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19/08/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17/10/2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE ADVANCEMENT IN LIFE AND RELIEF OF NEEDS OF YOUNG PEOPLE BY PROVIDING FUNDING AND GRANTS FOR: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (B) ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS AND TO APPRECIATE THE IMPORTANCE OF EQUALITY AND DIVERSITY.
Maes buddion
TOWER HAMLETS SOUTHWARK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window