Ymddiriedolwyr HARROGATE SPA TENNIS CENTRE LTD

Rhif yr elusen: 1154633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steve Reffitt Cadeirydd 06 July 2017
Dim ar gofnod
Sophie-Anne Sharples Ymddiriedolwr 12 December 2023
Dim ar gofnod
Ian Charters Ymddiriedolwr 01 March 2016
HARROGATE PHILHARMONIC ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
Chris Dight Ymddiriedolwr 18 September 2015
Dim ar gofnod
NIGEL BENTLEY Ymddiriedolwr 29 October 2013
Dim ar gofnod