ymddiriedolwyr THE ROTARY CLUB OF WORCESTER BENEVOLENT TRUST FUND
Rhif yr elusen: 504217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL ORME | Cadeirydd | 19 September 2016 |
|
|
||||
JOHN DAVID CHIDLOW | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr DAVID ALBERT LEES | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Dr Stuart Geoffrey King | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Michael Stanley Jeeves | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
THE REVEREND CANON ANTHONY JOHN WRIGHT MA FCA | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||
HEDLEY BURTON | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.