Hanes ariannol CYMDEITHAS ERYRI THE SNOWDONIA SOCIETY
Rhif yr elusen: 1155401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.78k | £153.28k | £322.71k | £245.46k | £177.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.77k | £179.63k | £259.27k | £248.94k | £318.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.08k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | N/A | £86.73k | £140.46k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.