HUDDERSFIELD MISSION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing services for people in need, such as food, shelter, advice, support and developmental activities. Offering a town centre community facility, with space for meetings, classes and rooms for rent. Facilitating dialogue between different groups in Kirklees and enabling vulnerable and marginalised people to be heard. Hosting faith-based groups for worship and sharing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £100,709 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Kirklees
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Catford | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Christopher Mason | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Rev Amanda Jayne Ogilive-Berry | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Martyn Till | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Michael Evans | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Steve William Caddy | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||
Ros Page | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Richard Thompson | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|
||||
NICOLA LEE | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £419.96k | £446.83k | £539.25k | £536.45k | £496.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £489.43k | £482.74k | £401.59k | £587.60k | £497.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.18k | £87.68k | £196.69k | £85.52k | £100.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £412.60k | £375.22k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £69.61k | £47.55k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £57.03k | £113.53k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £15 | £152 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £401.59k | £587.60k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.03k | £1.63k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; (C) THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE METHODIST CHURCH; AND (E) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Huddersfield Mission
3-13 Lord Street
Huddersfield
HD1 1QA
- Ffôn:
- 01484421461
- E-bost:
- info@huddersfieldmission.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window