ymddiriedolwyr EDGBASTON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1156289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (181 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Louise Wong | Cadeirydd | 03 August 2015 |
|
|
||||
Mark Axcell | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Aaron Dunkley | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Waheed Saleem | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|||||
Lisa Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Stuart Cain | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|||||
Michael Hammond | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Martin Gladstone Straker Welds | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|||||
Naz Khan | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
NORMAN GASCOIGNE | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|||||
CRAIG RICHARD FLINDALL | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.