Hanes ariannol ABILITY DOGS 4 YOUNG PEOPLE IOW
Rhif yr elusen: 1154896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.68k | £615.16k | £339.68k | £400.75k | £389.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £206.31k | £445.91k | £302.98k | £368.27k | £430.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.67k | £38.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £462.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £152.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £323.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £291.51k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £154.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £600 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.