VISIBLE MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The majority of Visible's activities are delivered through our flagship initiative-the Naked Truth Project. A project that seeks to open eyes and free lives from the damaging impact of pornography. We provide awareness, education and recovery programmes to men, women & young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Hydref 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1179791 CWTCH EDUCATION CIO
- 24 Ebrill 2014: CIO registration
- VISIBLE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JON HANCOCK | Cadeirydd | 19 February 2014 |
|
|
||||
Charlotte Laura Healey | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Samuel John Ward | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
Adrian Philip Latty | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Mary Leslie | Ymddiriedolwr | 27 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219.09k | £294.66k | £328.61k | £372.67k | £446.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.73k | £237.68k | £323.83k | £388.87k | £413.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2019
(Mae'r cyfrifon |
05 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 24 Apr 2014
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE CHRISTIANITY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE. 2. ADVANCE OF EDUCATION OF THE PUBLIC PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE AREA OF CHRISTIANITY AND THE AREA OF SEXUAL HEALTH. 3. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Visible/Naked Truth Project
BeeHive Lofts at Waulk Mill
Unit 3.1, 51 Bengal St
MANCHESTER
M4 6LN
- Ffôn:
- 01616370240
- E-bost:
- hello@visibleministries.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window