Pobl Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pobl Trust (formerly known as Gwalia Trust) is a charitable arm of Pobl Group. the aim of the Trust is to help improve the quality of life for people and communities across areas where Pobl works. The Trust will donate up to £1000 per donation to good causes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 25 Hydref 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 700822 GWALIA HOUSING TRUST
- 29 Ebrill 2015: Cofrestrwyd
- GWALIA HOUSING TRUST (Enw blaenorol)
- GWALIA TRUST (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Dupre | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Lynne Whistance | Ymddiriedolwr | 12 February 2023 |
|
|||||
Victoria Leigh Eynon | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Emily Victoria Saunders | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Victoria Hiscocks | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Christopher Davies | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Dafydd Hellard | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Ashleigh Handley | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Alison Haberstraw | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Lucie Thomas | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Thomas Cadwallader | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.58k | £73.97k | £80.06k | £129.04k | £111.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.34m | £8.35k | £70.88k | £42.60k | £191.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/07/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/08/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/08/2014 as amended on 10 Jul 2018 as amended on 30 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF POVERTY, HOMELESSNESS, OLD AGE, MENTAL OR PHYSICAL DISABILITY OR ILL HEALTH BY THE PROVISION OF GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR INDIVIDUALS, CHARITIES OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO RELIEVE SUCH NEEDS, AND THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, ADVICE AND ASSISTANCE TO THOSE INVOLVED OR ENGAGED IN OR BENEFITTING FROM THE PROVISION OF SUCH GRANTS, ITEMS AND SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pobl Group
Exchange House
The Old Post Office
High Street
NEWPORT
NP20 1AA
- Ffôn:
- 0800 012 1080
- E-bost:
- pobltrust@poblgroup.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window