Hanes ariannol WENTWORTH WOODHOUSE PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1155374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84m | £3.98m | £3.93m | £4.42m | £6.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.82m | £4.42m | £4.98m | £4.70m | £6.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.52m | £2.07m | £2.43m | £1.17m | £1.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.29m | £3.61m | £3.25m | £3.12m | £4.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £400.54k | £596.80k | £242.82k | £950.90k | £1.66m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £152.26k | £262.04k | £173.79k | £323.60k | £334.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £495.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.63k | £9.62k | £3.32k | £107 | £2.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £251.96k | £24.84k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.55m | £3.98m | £4.80m | £3.92m | £4.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £275.00k | £438.72k | £186.52k | £781.69k | £1.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.15k | £15.37k | £11.16k | £35.45k | £33.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17 | £0 | £31 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.