WENTWORTH WOODHOUSE PRESERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 1155374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE WENTWORTH WOODHOUSE PRESERVATION TRUST IS A CHARITABLE COMPANY LIMITED BY GUARANTEE AND HAS BEEN ESTABLISHED TO SECURE A LONG TERM FUTURE FOR WENTWORTH WOODHOUSE.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALEXANDER WILLIAM JAMES DAVIES-TERRY Ymddiriedolwr 06 December 2024
WENTWORTH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Darren Baker Ymddiriedolwr 30 July 2024
Dim ar gofnod
Richard Jeffrey Outhwaite Ymddiriedolwr 22 March 2022
Dim ar gofnod
Bronwen Jeanette Knight Ymddiriedolwr 20 April 2021
Dim ar gofnod
Matthew James Warren Hirst Ymddiriedolwr 20 April 2021
THE LECHE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LECHE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ANDREW DAVID WILLIAM SHEPHERD Ymddiriedolwr 13 October 2020
THE INSTITUTE OF HISTORIC BUILDING CONSERVATION
Derbyniwyd: Ar amser
EMMAUS SHEFFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
John Christopher Caldwell Ymddiriedolwr 20 November 2018
ROUNDABOUT LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy John Cooke OBE Ymddiriedolwr 01 June 2017
THE D G LYNALL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
WATERLOO 200 LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE ATTINGHAM TRUST FOR THE STUDY OF COUNTRY HOUSES AND COLLECTIONS IN BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
THE ATTINGHAM TRUST FOR THE STUDY OF HISTORIC HOUSES AND COLLECTIONS IN BRITAIN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MARTIN DRURY Ymddiriedolwr 01 June 2017
THE PENNINGTON MELLOR MUNTHE CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FARINGDON COLLECTION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF DILETTANTI CHARITABLE TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PROJECT HOUGOUMONT LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dame Julie Ann Kenny DBE DL Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.98m £3.93m £4.42m £6.04m £7.24m
Cyfanswm gwariant £4.42m £4.98m £4.70m £6.01m £7.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.07m £2.43m £1.17m £1.11m £1.90m
Incwm o roddion a chymynroddion £3.61m £3.25m £3.12m £4.04m £5.10m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £596.80k £242.82k £950.90k £1.66m £1.74m
Incwm - Weithgareddau elusennol £262.04k £173.79k £323.60k £334.35k £394.35k
Incwm - Gwaddolion £495.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £9.62k £3.32k £107 £2.48k £7.55k
Incwm - Arall £0 £251.96k £24.84k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.98m £4.80m £3.92m £4.83m £5.80m
Gwariant - Ar godi arian £438.72k £186.52k £781.69k £1.18m £1.46m
Gwariant - Llywodraethu £15.37k £11.16k £35.45k £33.43k £21.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £31 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £7.85m £7.97m £7.97m £8.01m £8.00m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £3.50m £2.37m £2.14m £2.24m £2.44m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £837.83k £885.87k £945.79k £1.06m £1.26m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 22 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 23 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO ACQUIRE, HOLD IN TRUST AND RETAIN IN PERPETUITY FOR PUBLIC BENEFIT THE WHOLE OR ANY PART OR PARTS OF THE BUILDINGS, GROUNDS AND SURROUNDING LAND KNOWN AS WENTWORTH WOODHOUSE IN THE METROPOLITAN BOROUGH OF ROTHERHAM AND WHICH ARE OF SPECIAL HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE AND INTEREST (THE "BUILDING") TOGETHER WITH SUCH FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, PICTURES AND CHATTELS AS ARE CONTAINED WITHIN OR FORM PART OF THE BUILDING AND WHICH ARE IN THEIR OWN RIGHT OR BY ASSOCIATION WITH THE BUILDING OBJECTS OF PARTICULAR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR ARTISTIC INTEREST (THE "OBJECT").
Maes buddion
Hanes cofrestru
  • 09 Mai 2017 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wentworth Woodhouse
Wentworth
Rotherham
South Yorkshire
S62 7TQ
Ffôn:
01226351161
Gwefan:

wentworthwoodhouse.org.uk