Hanes ariannol MEDICAL SCHOOLS COUNCIL

Rhif yr elusen: 1155370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.24m £1.30m £1.51m £2.17m £2.62m
Cyfanswm gwariant £1.43m £1.37m £1.37m £2.06m £2.44m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £435.45k £502.62k £593.43k £432.81k £561.29k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.23m £1.30m £1.50m £2.11m £2.51m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.88k £309 £5.71k £65.41k £103.07k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.43m £1.37m £1.37m £2.06m £2.44m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £12.13k £13.60k £15.39k £18.70k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0