WASHINGTON COMMUNITY FOOD PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a food bank.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,892 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
31 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Sunderland
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
- WCFP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey Allen | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Nikki Dalgleish | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Nicola Murray | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Emma Louise Welch | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Valerie Margaret Jordan | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Gail Watson | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
Nicola Jobson | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Catherine Spellman | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Judith Petherick | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|||||
Michelle Natton | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.49k | £111.59k | £76.05k | £130.04k | £132.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.67k | £56.31k | £60.86k | £120.54k | £139.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.04k | £2.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 DEC 2013 AS AMENDED ON 05/03/2014 AS AMENDED ON 19/01/2016 AS AMENDED ON 17 JAN 2017 as amended on 15 Jan 2018 as amended on 14 Jan 2019 as amended on 05 Nov 2018 as amended on 04 May 2020 as amended on 04 May 2020 as amended on 05 Feb 2021 as amended on 05 Feb 2021 as amended on 05 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘THE OBJECTS’) ARE THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN WASHINGTON AND SPRINGWELL VILLAGE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: THE PROVISION OF EMERGENCY FOOD PARCELS, ITEMS, SERVICES AND FACILITIES TO INDIVIDUALS IN FINANCIAL NEED. CONTRIBUTING TO AND CO-OPERATING WITH CHARITIES AND OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY FROM WITHIN WASHINGTON AND SPRINGWELL VILLAGE.
Maes buddion
WASHINGTON AND SPRINGWELL VILLAGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit O
Washington Galleries
Washington
Tyne and Wear
NE38 7SD
- Ffôn:
- 07450766226
- E-bost:
- washingtoncfp@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window