CHAPEL HOUSE MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement for the public benefit of the Christian faith by developing models of mentoring and hospitality. Development of a ministry among people wanting to grow in their Christian faith and discipleship's. To advance the Christian faith for the benefit of the public through the holding of prayer meetings, lectures, producing and/or distributing literature on Christian Mentoring.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL FREDERICK WILCOX | Cadeirydd | 07 February 2014 |
|
|||||
Grahame Lucas | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
BARRY AUSTIN | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||
GILL LUCAS | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
DEBBIE AUSTIN | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
JANE PATON WILCOX | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.54k | £47.17k | £23.97k | £18.45k | £17.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.92k | £33.40k | £22.27k | £22.75k | £15.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 13 Mar 2014 as amended on 25 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, LOCALLY, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY, FOR THE PUBLIC BENEFIT, BUT NOT EXCLUSIVELY BY DEVELOPING, PROVIDING (AND FACILITATING): 1. MODELS OF MENTORING AND HOSPITALITY, 2. A MINISTRY AMONG PEOPLE WANTING TO GROW IN THEIR CHRISTIAN FAITH AND DISCIPLESHIPS, 3. MENTORING OR CHRISTIAN COUNSELLING SESSIONS, 4. LITERATURE ON CHRISTIAN MENTORING, 5. A RETREAT CENTRE (CHAPEL HOUSE) FOR THE ABOVE PURPOSES, 6. GRANTS TO INDIVIDUALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHAPEL HOUSE
MOSELEY ROAD
HALLOW
WORCESTER
WR2 6NH
- Ffôn:
- 07817430168
- E-bost:
- barry@rospos.plus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window