Hanes ariannol HARMONY INSPIRES OXFORD BARBERSHOP CLUB

Rhif yr elusen: 1157497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.11k £8.75k £9.69k £13.33k £15.16k
Cyfanswm gwariant £8.43k £5.50k £16.80k £13.76k £13.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A