HARMONY INSPIRES OXFORD BARBERSHOP CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity advances the Education of members and the public in the barbershop style of 4-part harmony singing, through 1) weekly rehearsals for members, with coaching 2) Holding educational courses and open days for members of the public 3) Competing in choral competitions 4) Performing for the general public and private groups 5) Putting on shows
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Berkshire
- Swydd Rydychen
- Wiltshire
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2014: CIO registration
- HARMONY INSPIRES (Enw gwaith)
- HARMONY INSPIRES OXFORD LADIES BARBERSHOP CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constance Louise Wallcraft | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Dawn Emett | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Caroline Green | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Alison Rosemary Berry | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Vanessa Chatterton | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Fiona Louise Mcleod | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Michele Evelyn Steele | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.11k | £8.75k | £9.69k | £13.33k | £15.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.43k | £5.50k | £16.80k | £13.76k | £13.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 03 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 17 Jun 2014 as amended on 09 Dec 2021 as amended on 15 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE:- 1) TO ADVANCE EDUCATION OF MEMBERS AND THE PUBLIC IN THE BARBERSHOP STYLE OF 4-PART HARMONY SINGING, THROUGH REHEARSALS, EDUCATIONAL COURSES, COMPETITION AND SHOWS 2) TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES (CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW) AS THE TRUSTEES, FROM TIME TO TIME, THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Hill View Lane
Wootton
Boars Hill
OXFORD
OX1 5JT
- Ffôn:
- 07939211862
- E-bost:
- info@harmonyinspires.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window