ymddiriedolwyr HARMONY INSPIRES OXFORD BARBERSHOP CLUB
Rhif yr elusen: 1157497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constance Louise Wallcraft | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Alison Rosemary Berry | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Fiona Louise Mcleod | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Vanessa Chatterton | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Michele Evelyn Steele | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Caroline Simmonds | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.