PROJECT EQUINOX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
During the period 01 August 2014 to 31 July 2015 this charity has been involved in partnership and site acquisition, project planning and research activity only.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Christopher Terence Lewis MBE FRCS | Cadeirydd | 01 April 2014 |
|
|||||
Laura Bowater MBE | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Neah Jayne Boniface | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Major General Richard John Cantrill OBE MC RM | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Stephen Tillman BEng MSc | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
DENIS WILKINS MD FRCS | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.60k | £45.00k | £0 | £1.60k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.17k | £15.50k | £9.10k | £9.19k | £5.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Nov 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE:- 1) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION AMONGST PEOPLE AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION BY REASON OF THEIR AGE, DISABILITY, ILL HEALTH OR FINANCIAL HARDSHIP, IN PARTICULAR, AMONGST VETERANS OF THE ARMED FORCES (OR OF THE MERCHANT NAVY WHO HAVE SERVED IN BRITISH MILITARY OPERATIONS), BY THE PROVISION OF LONG TERM HOUSING FOR SUCH PERSONS AND OPPORTUNITIES FOR ACTIVITIES AND INTERACTION WITH PERSONS OF A DIFFERENT DEMOGRAPHIC, IN PARTICULAR, STUDENTS FROM PLYMOUTH UNIVERSITY; AND 2) TO ADVANCE EDUCATION, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING:- (A) BY ENABLING STUDENTS TO DEVELOP SKILLS AND EXPERIENCE RELEVANT TO THEIR STUDIES; AND (B) BY PUBLISHING THE RESULTS OF RESEARCH WITH A VIEW TO INFORMING AND ENHANCING GOOD PRACTICE IN MEETING THE NEEDS OF PERSONS IN CHARITABLE NEED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Abbotswood Tax & Accountancy
Trevear House
Old County Court
Alverton Terrace
PENZANCE
TR18 4GH
- Ffôn:
- 01736 363202
- E-bost:
- projectequinox@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window