FATHER'S HEART YOUTH RANCH

Rhif yr elusen: 1156513
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The ranch aims to help disadvantaged and hurting children, primarily using horses to bring fresh hope and love to their lives. Children spend time learning to care for, communicate with and ride horses, along with other general farm activities. The location is a small, peaceful, rural setting, providing a safe haven for children to have fun and unwind.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £16,723
Cyfanswm gwariant: £17,722

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r
  • Swydd Stafford
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1195436 HAVEN YOUTH RANCH
  • 29 Ionawr 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1082876 LIVING ROCK TRUST
  • 02 Ebrill 2014: CIO registration
  • 29 Ionawr 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • FHYR (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.42k £27.07k £26.46k £28.43k £16.72k
Cyfanswm gwariant £29.85k £26.43k £27.31k £27.60k £17.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 11 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 11 Hydref 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Awst 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Awst 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 23 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 23 Rhagfyr 2020 Ar amser