Hanes ariannol UPREACH CHARITABLE COMPANY
Rhif yr elusen: 1158896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £927.51k | £1.28m | £1.90m | £3.08m | £3.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £849.68k | £1.14m | £1.63m | £2.91m | £3.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.02k | £124.97k | £145.95k | £1.75m | £95.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £792.63k | £881.79k | £1.45m | £2.40m | £3.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £120.40k | £395.77k | £453.41k | £670.28k | £713.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.48k | £1.35k | £1.24k | £4.17k | £14.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £849.63k | £1.13m | £1.62m | £2.88m | £3.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £50 | £6.30k | £11.87k | £23.95k | £13.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.57k | £8.10k | £14.76k | £0 | £14.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.