THE PIECE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the conservation, protection and improvement of the environment by the preservation of The Piece Hall as a historic building and advance the education of the public in arts, sciences and history.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£6,799,195
Roddion a chymynroddion | £1.70m | |
Weithgareddau elusennol | £5.08m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £22.71k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,742,866
Codi arian | £32.37k | |
Weithgareddau elusennol | £6.71m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £450,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £32.37k | |
Gwariant elusennol | £6.71m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £56.33k |
Pobl

131 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
97 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Calderdale
Llywodraethu
- 07 Mai 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orphy Robinson | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|||||||||
Mohammed Illiyas Jaffar | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||||||
Jacqueline Palmer | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||||||
Howard Blagbrough | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|||||||||
Nicola Chance-Thompson | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||||||
SYIMA ASLAM | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||||||
Noor Ali | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|||||||||
TIMOTHY JOHN SWIFT | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40m | £3.21m | £2.65m | £4.71m | £6.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30m | £3.96m | £2.82m | £4.80m | £6.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £474.00k | £274.00k | £237.00k | £202.00k | £450.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.39k | £875.88k | £248.32k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £213.32k | £485.98k | £1.39m | £1.42m | £1.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.19m | £2.73m | £1.26m | £3.29m | £5.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.82k | £245 | £13 | £3 | £22.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.30m | £3.96m | £2.82m | £4.75m | £6.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £46.18k | £32.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £238.14k | £243.25k | £68.55k | £121.45k | £136.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.20m | £1.06m | £976.72k | £977.92k | £1.09m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £1 | £1 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £407.84k | £476.49k | £953.17k | £875.23k | £842.32k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.72m | £3.39m | £3.95m | £3.96m | £3.99m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Chwefror 2024 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/02/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/09/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
4.1 THE PROMOTION OF THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES: 4.1.1 TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY THE FOLLOWING MEANS: (A) THE ACQUISITION, PRESERVATION, MAINTENANCE AND PROTECTION OF THE PIECE HALL AS OF HISTORIC, CULTURAL, ARCHITECTURAL, CONSTRUCTIONAL OR SCIENTIFIC INTEREST OF EXHIBIT CRAFTSMANSHIP WORTHY OF PRESERVATION; AND (B) THE PROMOTION OF PUBLIC ACCESS TO THE PIECE HALL AND PUBLIC KNOWLEDGE APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE ARCHITECTURAL, CONSTRUCTIONAL, SCIENTIFIC AND CRAFT FEATURES THEREOF. 4.1.2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC OF ALL AGES IN ARTS AND SCIENCES, PARTICULARLY PERFORMANCE ARTS, HISTORY, THE INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY AND THE NATURAL ENVIRONMENT BY THE FOLLOWING MEANS: (A) THE PRESERVATION, MAINTENANCE, OPERATION AND PROTECTION OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT OF THE PIECE HALL AND ITS SETTING IN HALIFAX AND CALDERDALE; (B) RESEARCH, DISSEMINATION AND EXHIBITION OF MATERIAL TO EDUCATE THE PUBLIC ON THE HERITAGE OF THE PIECE HALL; (C) CREATING EMPLOYMENT AND ECONOMIC OPPORTUNITIES THROUGH THE MANAGEMENT, RUNNING AND MAINTENANCE OF THE PIECE HALL BY PROVIDING SERVICES FOR THE PUBLIC; AND (D) PROCURING AND DELIVERING EVENTS FOR THE COMMUNITY AND PUBLIC PERFORMANCES AND DISPLAYS OF ART AND CREATING AND MANAGING THE FACILITIES TO DO SO. 4.1.3 SUCH OTHER CHARITABLE OBJECTS AS THE TRUST SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Piece Hall
Piece Hall
BLACKLEDGE
HALIFAX
HX11RE
- Ffôn:
- 01422525217
- E-bost:
- info@thepiecehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window