ymddiriedolwyr AGE CONCERN (BANSTEAD)
Rhif yr elusen: 1157342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICK PULSFORD | Cadeirydd | 27 October 2021 |
|
|
||||
Christopher John Shaw | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Tina Allison Nye | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Susan Carol Cook | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
COLIN VICTOR BATTY | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
RACHEL SANDRA TURNER | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||
Simon David Duke | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Paul Jonathan Tickle | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Dr Mostyn Henry Laffer | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.