Ymddiriedolwyr LAWES AGRICULTURAL TRUST

Rhif yr elusen: 1156150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Quintin McKellar Ymddiriedolwr 04 March 2025
THE ST ALBANS CATHEDRAL EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Julian Anthony Sayers Ymddiriedolwr 22 November 2023
Dim ar gofnod
Dr Deborah Jane Keith Ymddiriedolwr 22 November 2023
Dim ar gofnod
Charles Richard Percy Ymddiriedolwr 04 December 2019
HERTFORDSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Will Gemmill Ymddiriedolwr 03 May 2018
Dim ar gofnod
Charles Godfray Ymddiriedolwr 02 December 2016
FOOD FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser