ymddiriedolwyr BUCKINGHAM CANAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1156662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL RODGERS | Cadeirydd | 04 January 2024 |
|
|||||
Derin Adegun | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Ruth Millard | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Amanda Morley | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
STEPHEN MORLEY | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|||||
Edima Inwang | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Gerald Millard | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Richard Dwight | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
TERRY CAVENDER | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||
ATHINA BECKETT | Ymddiriedolwr | 01 January 1994 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.