THE PERSHORE RIVERSIDE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and maintenance of a youth centre and facilities for helping and educating boys and girls resident in Pershore and the neighbourhood, through leisure time activities so to develop their physical, mental and spiritual capabilities that they may grow to full maturity as individuals and as members of society and that their conditions of life may be improved.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £23,650 o 1 gontract(au) llywodraeth a £54,207 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 27 Mai 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042546 PERSHORE RIVERSIDE YOUTH CENTRE MANAGEMENT COMMITT...
- 27 Mawrth 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Louise Budding | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Simon Christopher Cusson | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Turier | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Douglas Boatright-Greene | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Andrew Thornton | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Carol Christmas | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Carol Ann Draper | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Rev CLAIRE LORDING | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|||||
David Greer LLB | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|||||
Elizabeth Boyns Tucker | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.95k | £85.22k | £89.54k | £104.89k | £128.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.39k | £70.73k | £90.93k | £103.77k | £129.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.27k | £23.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.58k | £69.02k | £65.94k | £66.66k | £54.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Mar 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A YOUTH CENTRE AND FACILITIES TO HELP AND EDUCATE YOUNG PEOPLE RESIDENT IN PERSHORE AND IT?S NEIGHBOURHOOD, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES INCLUDING IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY) THE PROVISION OF PADDLESPORT ACTIVITIES, SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pershore Riverside Centre
King Georges Way
PERSHORE
Worcestershire
WR10 1QU
- Ffôn:
- 01386554713
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window