ymddiriedolwyr THE PERSHORE RIVERSIDE CENTRE
Rhif yr elusen: 1156413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Louise Budding | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Simon Christopher Cusson | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Turier | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Douglas Boatright-Greene | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Andrew Thornton | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Carol Christmas | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Carol Ann Draper | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Rev CLAIRE LORDING | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|||||
David Greer LLB | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|||||
Elizabeth Boyns Tucker | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.