Hanes ariannol THE SAIGON CHILDREN'S CHARITY CIO
Rhif yr elusen: 1157774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £989.26k | £1.20m | £1.21m | £1.30m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.17m | £1.13m | £1.25m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £773.50k | £906.30k | £975.73k | £1.27m | £1.44m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £215.76k | £268.17k | £221.18k | £10.63k | £12.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £12.23k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £773.50k | £851.20k | £975.73k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £5.08k | £0 | £16.58k | £17.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.97k | £12.40k | £265 | £10.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £928.10k | £958.17k | £960.94k | £1.12m | £1.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £176.87k | £216.21k | £171.06k | £130.38k | £189.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.20k | £15.44k | £14.89k | £16.84k | £20.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.