THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH STONE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a church based in Stone, Staffordshire. Our aims are to spread the Good News of Jesus Christ both in the immediate local community and across the world (through supporting our mission partners). Our church is headed by The Reverend Paul Kingman. We also work actively in our local schools and provide additional support for our local children by employing a Youth Minister. Amen
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 214931 THE CHARITY OF MARY GERTRUDE PICKERING
- 03 Ebrill 2014: Previously excepted registration
- PCC CHRIST CHURCH STONE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND PAUL HENRY CHARLES KINGMAN | Cadeirydd | 28 March 2014 |
|
|
||||
George Frederick Holden | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Christine Ann Pentland | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Maxine Juliette Garrington-Miller | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Shirley Joan Hallam | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Gary Bruce Williams | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Lynne Bakker-Collier | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Abrahams | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Elsie Jane Mason | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Peter Jonathan Cuthbert | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Marylyn Hillman | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Dave Rowlands | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Peter Joseph Kelly | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Helen Jean Bowes | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
ESTELLA JAYNE WOODHEAD | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
PETER MASON | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
SHELAGH JANE SANDERS | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
DAVID RICHARD BEAUCHAMP | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
||||
Andrew Stone | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.12k | £107.12k | £83.78k | £92.30k | £135.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.55k | £113.55k | £90.95k | £87.02k | £114.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £17.67k | £3.20k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Christ Church
Christchurch Centre
Christchurch Way
STONE
ST158ZB
- Ffôn:
- 01785811990
- E-bost:
- office@christchurchstone.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window