ST LAWRENCE JEWRY GUILD CHURCH COUNCIL

Rhif yr elusen: 1157187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary purpose of St Lawrence Jewry was to serve and minister to the non-resident daytime population of the City of London by having regular weekly services, weekly recitals, special services and by providing a welcoming space for people to have a quiet time or to pray. The vicar also offered pastoral support to those who are in need. Bibles & other publications were provided for public use.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £252,074
Cyfanswm gwariant: £175,717

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mai 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST LAWRENCE JEWRY GCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev James Garreth Titley Cadeirydd 17 July 2023
TRURO FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Edward Lord Ymddiriedolwr 30 May 2023
ONEBODYONEFAITH LTD.
Derbyniwyd: Ar amser
THE HONOURABLE THE IRISH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
GRESHAM COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
James St John Davis Ymddiriedolwr 30 May 2023
Dim ar gofnod
Peter John Frederick Jordan Livock Ymddiriedolwr 14 September 2020
Dim ar gofnod
Robert James Ingham Clark Ymddiriedolwr 14 September 2020
FRIENDS OF ST MARGARET PATTENS CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ST GEORGE'S ROYAL ARCH CHAPTER NO 5
Derbyniwyd: Ar amser
GILES ADAM STUART GEORGE MURPHY Ymddiriedolwr 14 September 2020
TEMPLE BAR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GAVIN DOUGLAS LEWIS RALSTON Ymddiriedolwr 14 September 2020
THE CATHEDRAL CHURCH OF SAINT PETER, SAINT PAUL AND ST ANDREW IN PETERBOROUGH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE CITY CHAPTER AND PERCY TRENTHAM CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CATHEDRAL MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Arthur Holden Chadwick OBE Ymddiriedolwr 14 September 2020
Dim ar gofnod
Alderman GREGORY PERCY JONES KC Ymddiriedolwr 14 September 2020
Dim ar gofnod
MARTIN COURTENAY CLARKE Ymddiriedolwr 14 September 2020
THE FRIENDS OF OCTAVIA
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORLAND FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alderman Timothy Russell Hailes Ymddiriedolwr 14 September 2020
BRIDEWELL ROYAL HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE LORD MAYOR'S APPEAL
Derbyniwyd: Ar amser
IAN CHRISTOPHER NORMAN Seaton MBE Ymddiriedolwr 14 September 2020
THE CITY CHAPTER AND PERCY TRENTHAM CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MITCHELL CITY OF LONDON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MITCHELL CITY OF LONDON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alderman Robert Charles Hughes-Penney Ymddiriedolwr 14 September 2020
THE CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES AND INVESTMENT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £284.01k £203.69k £204.69k £201.36k £252.07k
Cyfanswm gwariant £281.90k £224.72k £234.76k £183.47k £175.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £97.50k £123.95k £116.31k £144.28k £123.48k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 19 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. LAWRENCE JEWRY C OF E CHURCH
GUILDHALL YARD
LONDON
EC2V 5AA
Ffôn:
02076009478