SWAN LIFELINE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue and treatment of sick and injured swans. Release back to the wild wherever possible.Education of the public as to pollutants and problems with litter. Training emergency services in swan handling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 23 Awst 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 299254 SWAN LIFELINE
- 09 Mai 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Anthony Smulders | Cadeirydd | 13 January 2021 |
|
|
||||
Katherine Helen Wolfe | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Lucinda Sian Smulders | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.78k | £50.84k | £50.84k | £102.18k | £42.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.45k | £89.03k | £87.45k | £109.33k | £99.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 05 Hydref 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 05 Hydref 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 04 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 04 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 09 May 2014
Gwrthrychau elusennol
1. TO RESCUE, PROVIDE SHELTER AND TREATMENT FOR AND OTHERWISE RELIEVE SICK, NEGLECTED AND INJURED SWANS OR ANY OTHER SPECIES OF BIRD THE TRUSTEES CONSIDER TO BE IN NEED OF ATTENTION; 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE INCIDENCE AND EFFECT OF POLLUTION AND POLLUTANTS ON SWANS AND OTHER WATERFOWL OF THE RIVERS AND WATERWAYS OF THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cuckoo Weir Island
Meadow Lane
Eton
WINDSOR
Berkshire
SL4 6SS
- Ffôn:
- 01753859397
- E-bost:
- chairman@swanlifeline.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window