THE EVERGREEN CARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Volunteer Projects: Advocacy, Befriending, Chaplaincy & Listening Sevice, Clean Team,Hospital to Home Support, Hand & Nail Care, Friendship Lunch Clubs Paid for Services: Home Support, Wellbeing Wardens(CQC regulated) Campaigns: zero tolerance unsupported discharge home from hospital of older & vulnerable patients without carer/family support; trusted persons bank accounts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Peterborough
- Rutland
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Lincoln
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1121423 THE EVERGREEN CARE TRUST
- 01 Mawrth 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1076566 STAMFORD HOUSING FOR YOUNG PEOPLE (SHYP)
- 06 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144216 THE WELL HEAD CENTRE
- 06 Hydref 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1144216 THE WELL HEAD CENTRE
- 18 Awst 2014: CIO registration
- Evergreen Care Stamford & District (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas John Adams | Cadeirydd | 05 September 2018 |
|
|
||||
Roland Marshall Higgins | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|||||
Rev Neil James Shaw | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|||||
Joanna Rachel Peck | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Paul Edward Herniman | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
DEREK MICHAEL RISK | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
LOUISE DEBORAH MARSH | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £432.19k | £438.56k | £408.39k | £357.30k | £395.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £450.78k | £411.03k | £364.01k | £360.44k | £440.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.48k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE ELDERLY PEOPLE AND VULNERABLE ADULTS RESIDENT IN STAMFORD AND THE SURROUNDING AREA WHO ARE IN NEED, BY PROVIDING SERVICES AND FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS. 2 TO RELIEVE PEOPLE WHO ARE ELDERLY OR VULNERABLE AND RESIDENT IN STAMFORD AND THE SURROUNDING AREA, BY PROVISION OF CARERS AND THE PROVISION OF SUPPORT AND TRAINING TO SUCH CARERS. 3 TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF ELDERLY PERSONS IN NEED AND VULNERABLE ADULTS IN STAMFORD AND THE SURROUNDING AREA THROUGH PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, CARE, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE. 4 TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evergreen Care Trust
Shyp House
1 Barnack Road
STAMFORD
Lincolnshire
PE9 2NA
- Ffôn:
- 01780765900
- E-bost:
- office@evergreencare.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window