Ymddiriedolwyr HUBBUB FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1158700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Anton Lackmann Cadeirydd 19 March 2025
Dim ar gofnod
Jack Paul Taylor Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Samuel Laurence McCarthy Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Louisa Ziane Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Sariba Fofana Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Claire Thompson Ymddiriedolwr 14 June 2022
Dim ar gofnod
Dan Smith Ymddiriedolwr 16 February 2022
Dim ar gofnod
Stephanie Hayden Lambert Ymddiriedolwr 03 June 2020
Dim ar gofnod
DEBORAH MICHELLE LUFFMAN Ymddiriedolwr 28 February 2020
Dim ar gofnod
Ryan Matthew Kohn Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
JONATHAN KATZ Ymddiriedolwr 01 December 2017
GLOBAL ACTION PLAN
Derbyniwyd: Ar amser
SPIRAL SKILLS CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar